Entreprise : AU SERVICE DE L'EVENEMENT - SIREN 540 043 791
Identité
Dénomination
AU SERVICE DE L'EVENEMENT
SIREN (siège)
540 043 791
Date d'immatriculation au RNE
20/02/2012
Début d’activité
15/02/2012
Date de fin de la personne morale
19/02/2111
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
30/06/2013
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Conseil, réalisation, production en communication publicitaire et événementielle en France et à l'étranger et toutes formes de média s'y rattachant.
Code APE
7311Z - Activités des agences de publicité
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
110 BD DE GRENELLE 75015 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Baillet OLIVIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1977
Commune de résidence
Nanterre
Nom, Prénom(s)
Bianciotto NICOLAS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1977
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/02/2012
Siret
54004379100032
Code APE
7311Z - Activités des agences de publicité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Conseil, réalisation, production en communication publicitaire et événementielle en France et à l'étranger et toutes formes de média s'y rattachant.
Adresse
110 BD DE GRENELLE
75015 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
15/02/2016
Siret
54004379100040
Code APE
7311Z - Activités des agences de publicité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Conseil, réalisation, production en communication publicitaire et évenementielle
Adresse
2 ALL DES MOULINEAUX
92130 , ISSY-LES-MOULINEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/03/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/02/2012
Siret
54004379100016
Code APE
7311Z - Activités des agences de publicité
Activité principale
Activités des agences de publicité
Adresse
QUAI ANDRE CITROEN
75015 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
21/A-25/A
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/01/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/03/2015
Siret
54004379100024
Code APE
7311Z - Activités des agences de publicité
Activité principale
Activités des agences de publicité
Adresse
18 B AV DE LA MOTTE-PICQUET
75007 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
14/11/2016
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 14/11/2016 la liquidation judiciaire sous le numéro P201602437, désigne liquidateur la SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas, 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10 et la SELARL EMJ en la personne de Me Didier Courtoux, 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris. Maintient M. Christian Tessiot juge commissaire, maintient la SCP Thévenot-Perdereau-Manière-El Baze en la personne de Me Jonathan El Baze et la SELARL Bauland-Carboni-Martinez & Associés dans ses fonctions d'administrateur judiciaire, autorise le maintien de l'activité jusqu'au 14/12/2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
53349
Date d'ajout
19/09/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS , prononce en date du 14/09/2016 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire , date de cessation des paiements le 29/09/2015 désigne Administrateur SCP Thévenot-Perdereau-Manière-El Baze en la personne de Me Jonathan El Baze 42 rue de Lisbonne 75008 Paris avec pour mission : de gérer , Mandataire judiciaire SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, , , et ouvre une période d'observation expirant le 14/03/2017 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
14/09/2016
Description
Le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé en date du 14-09-2016 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201602437 date de cessation des paiements le 29-09-2015, et a désigné juge commissaire : M. Christian Tessiot, juge commissaire suppléant : M. François Thieffry, administrateur : la SCP Thévenot-Perdereau-Manière-El Baze en la personne de Me Jonathan El Baze, 42 rue de Lisbonne 75008 Paris, et la SELARL Bauland-Carboni-Martinez & Associés en la personne de Me Carole Martinez, 7 rue de Caumartin 75009 Paris, avec pour mission : de gérer, mandataire judiciaire : la SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas, 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris cedex 10, et la SELARL EMJ en la personne de Me Didier Courtoux, 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris, et a ouvert une période d'observation expirant le 14-03-2017, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).