Entreprise : HEX - SIREN 539 881 714
Identité
Dénomination
HEX
SIREN (siège)
539 881 714
Date d'immatriculation au RNE
18/01/2021
Début d’activité
19/06/2020
Date de fin de la personne morale
17/01/2111
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2019
Nature de l'entreprise
Commerciale, Gestion de biens
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Production, distribution, négoce d'électricité.
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Capital social
3002500 EUR
Adresse du siège
71 RUE JEAN JAURES 62575 BLENDECQUES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COUDERT PHILIPPE , BERNARD , BARTHELEMY
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Commune de résidence
Aix-en-Provence
Dénomination
BORALEX
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Blendecques
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/06/2020
Siret
53988171400031
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Production, distribution, négoce d'électricité.
Autres Activités
Production, distribution, négoce d'électricité.
Adresse
71 RUE JEAN JAURES
62575 , BLENDECQUES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/06/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/02/2019
Siret
53988171400023
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Nature de l'établissement
Activité principale
Production d'électricité
Adresse
369 CHE NOIR
13100 , AIX-EN-PROVENCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/02/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/02/2012
Siret
53988171400015
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Nature de l'établissement
Activité principale
Production d'électricité
Adresse
38 RUE PASTEUR
93400 , SAINT-OUEN-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6046
Date d'ajout
17/05/2023
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 31/03/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1070
Date d'ajout
19/01/2021
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer par suite de transfert du siège social à compter du 19/06/2020 du 369 Chemin Noir 13100 Aix-en-Provence au 71 Rue jean Jaurès 62575 Blendecques Transfert d'un établissement dans le ressort du greffe (transfert entrant) à compter du 19/06/2020 Ancienne valeur : 369 Chemin Noir 13100 Aix-en-Provence Nouvelle valeur : 71 Rue jean Jaurès 62575 Blendecques La société à associé unique devient une société à plusieurs associés à compter du 19/06/2020 Société par actions simplifiée (SAS) (société à associé unique ) Société par actions simplifiée (SAS)
Numéro d'observation
655
Date d'ajout
18/01/2021
Description
Date de début d'activité dans le ressort du Greffe d'Aix: 21/02/2019
Numéro d'observation
43253
Date d'ajout
06/11/2019
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de AIX EN PROVENCE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).