Entreprise : GROUPE DEMOLIN - SIREN 539 812 818
Identité
Dénomination
GROUPE DEMOLIN
SIREN (siège)
539 812 818
Date d'immatriculation au RNE
13/02/2012
Début d’activité
25/01/2012
Date de fin de la personne morale
12/02/2111
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Gestion organisation formation de personnel assistance direction générale comptable financière de sociétés ayant des intérêts a la vente la location et la réparation de matériels pour l'industrie le Batiement l'agriculture.
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
1950000 EUR
Adresse du siège
126 AV DE MALAKOFF 75016 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Allaire STEPHANE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
Sainte-Mesme
Nom, Prénom(s)
Maurin CHRISTOPHE , JEAN , JOSEPH
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1960
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Fournier THIERRY , JACQUES , MARC
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1957
Commune de résidence
Paris
Dénomination
VAL AUDIT - SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/01/2012
Siret
53981281800026
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Gestion organisation formation de personnel assistance direction générale comptable financière de sociétés ayant des intérêts a la vente la location et la réparation de matériels pour l'industrie le Batiement l'agriculture.
Adresse
126 AV DE MALAKOFF
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
03/07/2023
Siret
53981281800034
Nom commercial
GROUPE DEMOLIN
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
holding
Adresse
31 RUE EMILE ZOLA
95870 , BEZONS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/01/2012
Siret
53981281800018
Code APE
6619B - Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Nature de l'établissement
Activité principale
Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Adresse
18 RUE GUYNEMER
92380 , GARCHES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2022B2503219
Date d'ajout
27/09/2024
Description
Par jugement du 17/09/2024, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé le renouvellement de la période d'observation de 6 mois maximum.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13940
Date d'ajout
08/04/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Rouen, prononce en date du 26 mars 2024, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 22/03/2024 désigne Administrateur judiciaire SELARL AJAssociés, mission conduite par Me Hervé COUSTANS, 103, rue Martainville 76000 ROUEN avec pour mission : assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, mandataire judiciaire SELARL CHARLENE LOUVEAU, mission conduite par Me Charlène LOUVEAU, 21, bis rue de Buffon 76000 ROUEN. Le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 10 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Les déclarations de créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc.
Numéro d'observation
2022B2503217
Date d'ajout
05/04/2024
Description
Par jugement en date du 26 mars 2024, le tribunal de commerce de Rouen prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 22 mars 2024, et désigne : Administrateur : SELARL AJASSOCIES en la personne de Me Hervé Coustans, 103 rue Martainville 76000 Rouen, Mandataire judiciaire : SELARL CHARLENE LOUVEAU en la personne de Me Charlène Louveau, 21 bis rue de Buffon 76000 Rouen. Les créanciers sont invités à adresser leur titre de créances chez le mandataire judiciaire ci-dessus désigné.
Numéro d'observation
75634
Date d'ajout
21/07/2022
Description
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce Paris à compter du 30/06/2022
Numéro d'observation
2022B250322
Date d'ajout
19/07/2022
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
40313
Date d'ajout
28/07/2020
Description
Opération de fusion à compter du 30/06/2020. Société(s) ayant participée(s) à l'opération : VECTIS, Société par actions simplifiée, 18 Rue Guynemer 92380 Garches (RCS Nanterre 442 945 176)
Numéro d'observation
2022B250321
Date d'ajout
28/07/2020
Description
Opération de fusion à compter du 30/06/2020. Société(s) ayant participée(s) à l'opération : VECTIS, Société par actions simplifiée, 18 Rue Guynemer 92380 Garches (RCS Nanterre 442 945 176).
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).