Entreprise : BENDNOTE - SIREN 539 644 518
Identité
Dénomination
BENDNOTE
SIREN (siège)
539 644 518
Date d'immatriculation au RNE
14/02/2012
Début d’activité
02/02/2012
Date de fin de la personne morale
13/02/2111
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2012
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
La production l'édition et le vente de cours ou de toute autre forme de pédagogie en ligne l'organisation d'événementiel de quelque nature que ce soit ainsi que la production de spectacles en relation avec des activités en ligne
Code APE
5829C - Édition de logiciels applicatifs
Capital social
11375 EUR
Adresse du siège
26 RUE DES SABLONS 95360 MONTMAGNY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FONTANILLE JEAN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1972
Commune de résidence
Saint-Quentin-de-Baron
Nom, Prénom(s)
MORVAN OLIVIER , LAURENT
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1985
Commune de résidence
Garges-lès-Gonesse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/02/2012
Siret
53964451800026
Code APE
5829C - Édition de logiciels applicatifs
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La production l'édition et le vente de cours ou de toute autre forme de pédagogie en ligne l'organisation d'événementiel de quelque nature que ce soit ainsi que la production de spectacles en relation avec des activités en ligne
Adresse
26 RUE DES SABLONS
95360 , MONTMAGNY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/05/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/02/2012
Siret
53964451800018
Nom commercial
BENDNOTE
Code APE
5819Z - Autres activités d'édition
Activité principale
Autres activités d'édition
Adresse
14 PL DE VERDUN
95880 , ENGHIEN-LES-BAINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4594
Date d'ajout
21/06/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 21/06/2019 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Selarl Mmj prise en la personne de Me Yannick Mandin . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 21/06/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
74947
Date d'ajout
04/10/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de PONTOISE en date du 01/10/2018 nommant Selarl Mmj prise en la personne de Me Mandin 23 rue Victor Hugo 95300 PONTOISE liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
14786
Date d'ajout
05/12/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise prononce en date du 05/12/2016 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2016J00868 , date de cessation des paiements le 15/10/2016 , désigne liquidateur Me Mandin 23 Rue Victor Hugo 95300 Pontoise , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Numéro d'observation
23791
Date d'ajout
23/10/2013
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 09/09/2013
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).