Entreprise : SCHEFFER CONSEIL - SIREN 539 591 537
Identité
Dénomination
SCHEFFER CONSEIL
SIREN (siège)
539 591 537
Date d'immatriculation au RNE
31/01/2012
Début d’activité
01/12/2011
Date de fin de la personne morale
30/01/2111
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2012
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Conseils en vue de l'élaboration de concepts, du développement et de l'organisation de forums, salons, congrès, colloques et autres événements dans tous les domaines, conseils en décoration et aménagement de tous lieux relatifs à tous événements, en management, en investissements, édition de tous ouvrages, sur tous types de supports, sur tous sujets relatifs à l'objet social
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
7 RUE SCHEFFER 75016 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Le Roux AUDE
Nom d'usage
Zieseniss
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1950
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Zieseniss HUBERT
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1941
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/2011
Siret
53959153700011
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseils en vue de l'élaboration de concepts, du développement et de l'organisation de forums, salons, congrès, colloques et autres événements dans tous les domaines, conseils en décoration et aménagement de tous lieux relatifs à tous événements, en management, en investissements, édition de tous ouvrages, sur tous types de supports, sur tous sujets relatifs à l'objet social
Adresse
7 RUE SCHEFFER
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2012B019344
Date d'ajout
29/08/2017
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 29/08/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
12/03/2015
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 12/03/2015, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201500892, date de cessation des paiements le 27/02/2015, et a désigné : juge commissaire Mme Noëlle Bogureau liquidateur SELARL Montravers Yang-Ting en la personne de Me Yohann Yang-Ting 11 boulevard de Sébastopol 75001 Paris, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).