Entreprise : ARES - SIREN 539 418 624
Identité
Dénomination
ARES
SIREN (siège)
539 418 624
Date d'immatriculation au RNE
25/01/2012
Début d’activité
24/01/2012
Date de fin de la personne morale
24/01/2111
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Holding
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
54 AV HOCHE 75008 PARIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
54-56
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Vernier PHILIPPE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
24/01/2012
Siret
53941862400026
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Holding
Adresse
54 AV HOCHE
75008 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
54-56
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/01/2012
Siret
53941862400018
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
5 T AV PHILIPPE LE BOUCHER
92200 , NEUILLY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2013B2293713
Date d'ajout
24/08/2021
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 24/08/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2013B229378
Date d'ajout
24/07/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 24/07/2018 mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Numéro d'observation
2013B229376
Date d'ajout
04/01/2018
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 04/01/2018, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P201800022, date de cessation des paiements le 14/12/2017, et a désigné Mme Noëlle Bogureau : Juge Commissaire, liquidateur SCP BTSG en la personne de Me Denis Gasnier 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
02/12/2013
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).