Entreprise : SAFRAN AFFINITY - SIREN 539 336 453
Identité
Dénomination
SAFRAN AFFINITY
SIREN (siège)
539 336 453
Date d'immatriculation au RNE
28/12/2011
Début d’activité
20/12/2011
Date de fin de la personne morale
27/12/2110
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2012
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Conseil en communication. Publicité sur tous supports. Internet . Régie publicitaire
Code APE
7021Z - Conseil en relations publiques et communication
Capital social
986500 EUR
Adresse du siège
4 QUAI DES ETROITS 69005 LYON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PETAVY DAVID
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1970
Commune de résidence
Lucenay
Nom, Prénom(s)
SAVOYE RENALD , LUDOVIC , BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1969
Commune de résidence
Lucenay
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/12/2011
Siret
53933645300029
Nom commercial
SAFRAN AFFINITY
Code APE
7021Z - Conseil en relations publiques et communication
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Achat d'espaces publicitaire. Création de documents publicitaires sur tous supports.
Autres Activités
Achat d'espaces publicitaire. Création de documents publicitaires sur tous supports.
Adresse
4 QUAI DES ETROITS
69005 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/01/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/12/2011
Siret
53933645300011
Code APE
7311Z - Activités des agences de publicité
Activité principale
Activités des agences de publicité
Adresse
2 RUE ROGER PLANCHON
69200 , VENISSIEUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC DES ERM - BAT C
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/061334
Date d'ajout
03/08/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 03/08/2021 désignant en qualité de liquidateur judiciaire : SELARL MARIE DUBOIS représentée par Maître Marie DUBOIS en remplacement du mandataire précédemment désigné avec la même qualité.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/065397
Date d'ajout
12/11/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 12/11/2020 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : La Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maître Marie DUBOIS 32 rue Molière 69006 Lyon
Numéro d'observation
F20/050668
Date d'ajout
16/09/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 16/09/2020 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire Judiciaire : La Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maître Marie DUBOIS 32 rue Molière 69006 Lyon, Administrateur judiciaire : La SELARL AJ UP représentée par Maître Olivier BUISINE ou Maître Eric ETIENNE-MARTIN, administrateurs judiciaires 107 rue Servient 69003 Lyon mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 30/08/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).