Entreprise : LAURENT BECKER & ASSOCIES - SIREN 539 080 333
Identité
Dénomination
LAURENT BECKER & ASSOCIES
Sigle
LBA
SIREN (siège)
539 080 333
Date d'immatriculation au RNE
06/02/2012
Début d’activité
10/01/2012
Date de fin de la personne morale
05/02/2111
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2012
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Conseil en ingénierie, conception de structures de bâtiments et d'ouvrages d'art, études techniques
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
15 RUE DE L'ECHIQUIER 75010 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Becker LAURENT , JACQUES , YVES
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1973
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/01/2012
Siret
53908033300013
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Conseil en ingénierie, conception de structures de bâtiments et d'ouvrages d'art, études techniques
Adresse
15 RUE DE L'ECHIQUIER
75010 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2012B023209
Date d'ajout
19/06/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 19/06/2024 prolongeant à titre exceptionnel la période d'observation pour une durée de 4 mois à compter du 21/06/2024, soit jusqu'au 21/10/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2012B023207
Date d'ajout
14/12/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 13/12/2023 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 21/12/2023, soit jusqu'au 21/06/2024
Numéro d'observation
2012B023205
Date d'ajout
21/06/2023
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 21/06/2023 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P202301803 date de cessation des paiements le 09/06/2023, et a désigné juge commissaire : M. Stéphane Catoire, administrateur : SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me Christophe Thévenot 42 rue de Lisbonne 75008 Paris, , avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELARL AXYME en la personne de Me Jean-Charles Demortier 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris, , et a ouvert une période d'observation expirant le 21/12/2023, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).