Entreprise : SCI VILLARENCEL - SIREN 539 065 706
Identité
(Entreprise radiée le 25/09/2020)
Dénomination
SCI VILLARENCEL
SIREN (siège)
539 065 706
Date d'immatriculation au RNE
10/01/2012
Fermeture de l'établissement - 53906570600019
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2019
Date de fin de la personne morale
09/01/2111
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
CHEF LIEU 73440 LES BELLEVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SIMON XAVIER , YVES , JEAN , POL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
L 'île d'Yeu
Nom, Prénom(s)
SIMON FRANCOIS-XAVIER , MAURICE , JOSEPH
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1982
Commune de résidence
Saint-Jean-de-Belleville
Dénomination
HOLDING FINANCIERE SIMON
Qualité
Autre
Commune de résidence
L 'île d'Yeu
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/12/2011
Siret
53906570600019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Location immobilière
Adresse
Chef lieu
73440 , Saint-Jean-de-Belleville - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13800
Date d'ajout
25/09/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
26/02/2020
Description
Dissolution à compter du 04/12/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 04/12/2019, liquidateur : SIMON François-Xavier Maurice Joseph, siège de la liquidation : Chef lieu Saint-Jean-de-Belleville 73440 Les Belleville, parution de la publicité légale : L'Hebdo des Savoie en date du 13/02/2020
Numéro d'observation
16729
Date d'ajout
11/01/2019
Description
Modification d'office dans le libellé d'une ou plusieurs adresses déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente (art. R123-126 alinéa 2 du code de commerce) concernant : Siège social - Ancienne adresse: Chef lieu 73440 ST JEAN DE BELLEVILLE, Nouvelle adresse: Chef lieu ST JEAN DE BELLEVILLE 73440 LES BELLEVILLE. Etablissement principal - Ancienne adresse: Chef lieu 73440 ST JEAN DE BELLEVILLE, Nouvelle adresse: Chef lieu ST JEAN DE BELLEVILLE 73440 LES BELLEVILLE. Domicile représentant - Ancienne adresse: Chef lieu 73440 ST JEAN DE BELLEVILLE, Nouvelle adresse: Chef lieu ST JEAN DE BELLEVILLE 73440 LES BELLEVILLE. Domicile représentant - Ancienne adresse: Chef lieu 73440 ST JEAN DE BELLEVILLE, Nouvelle adresse: Chef lieu ST JEAN DE BELLEVILLE 73440 LES BELLEVILLE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).