Entreprise : SAFIVA - SIREN 539 036 392
Identité
(Entreprise radiée le 07/12/2021)
Dénomination
SAFIVA
SIREN (siège)
539 036 392
Date d'immatriculation au RNE
10/01/2012
Fermeture de l'établissement - 53903639200014
- Date d'effet de la fermeture : 30/09/2021
Date de fin de la personne morale
09/01/2062
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
3 RUE CHOQUET DE LINDU 29200 BREST FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VALENTIN STANISLAS , LOUIS , PASCAL , MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
Guipavas
Nom, Prénom(s)
MORCRETTE DOMINIQUE , MARIE , ALICE , MICHELLE
Nom d'usage
VALENTIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1956
Commune de résidence
Guipavas
Nom, Prénom(s)
VALENTIN SARAH , ALEXANDRA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1977
Commune de résidence
Brest
Nom, Prénom(s)
VALENTIN FIONA , CAMILLE , ALEXIA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1986
Commune de résidence
Brest
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/12/2011
Siret
53903639200014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la gestion, la réparation, l'entretien, l'administration, la transformation, la prise à bail, la location de tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis.
Adresse
3 RUE 3 rue Choquet du Lindu
29200 , Brest - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16166
Date d'ajout
07/12/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/11/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
14995
Date d'ajout
15/11/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 30/09/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
15/11/2021
Description
Dissolution à compter du 30/09/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/09/2021, liquidateur : VALENTIN Stanislas Louis Pascal Marie, siège de la liquidation : 470 Rue Goarem Vors Ouest 29490 Guipavas, parution de la publicité légale : Le Télégramme paru le 12/11/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).