Entreprise : SFMG 4 - SIREN 539 032 847
Identité
Dénomination
SFMG 4
SIREN (siège)
539 032 847
Date d'immatriculation au RNE
12/01/2012
Début d’activité
01/01/2012
Date de fin de la personne morale
11/01/2111
Date de clôture
30/04
Date de la première clôture
30/04/2012
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activité principale
Négoce de meubles de toute nature et de tous articles complémentaires d'ameublement et de décoration
Code APE
4759A - Commerce de détail de meubles
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
272 RTE DE VANNES 44700 ORVAULT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CORDIER JEAN-PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
La Chapelle Sur Erdre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2012
Siret
53903284700029
Nom commercial
GAUTIER
Enseigne
GAUTIER
Code APE
4759A - Commerce de détail de meubles
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Négoce de meubles de toute nature et de tous articles complémentaires d'ameublement et de décoration
Adresse
272 RTE DE VANNES
44700 , ORVAULT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/11/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2012
Siret
53903284700011
Code APE
4759A - Commerce de détail de meubles
Nature de l'établissement
Activité principale
Commerce de détail de meubles
Adresse
233 RTE DE VANNES
44800 , SAINT-HERBLAIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
10/07/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de POITIERS en date du 02-07-2024, ouvrant une procédure de redressement judiciaire, désignant en qualité d'Administrateur Judiciaire AJ UP représentée par Maître Cédric LAMAIRE 13 Rue de la Boule d'Or 79000 Niort,, avec pour mission : d'assister, en qualité de Mandataire Judiciaire : SELARL ACTIS, représentée par Me Julie PERROT 17 Rue de la Gare 79000 Niort, et a ouvert une période d'observation expirant le 02-01-2025, date de cessation des paiements le 28-06-2024. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
09/01/2018
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 27-10-2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).