Entreprise : SCPI GEMMEO COMMERCE - SIREN 538 951 252
Identité
(Entreprise radiée le 05/09/2018)
Dénomination
SCPI GEMMEO COMMERCE
SIREN (siège)
538 951 252
Date d'immatriculation au RNE
04/01/2012
Fermeture de l'établissement - 53895125200013
- Date d'effet de la fermeture : 31/08/2018
Date de fin de la personne morale
03/01/2111
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile de placement immobilier
Capital minimum
760000 EUR
Adresse du siège
9193 BD PASTEUR 75015 PARIS 15 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Chauvin VIRGINIE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1969
Commune de résidence
Paris la Défense CEDEX
Nom, Prénom(s)
Hiard HERVE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
Mont Dol
Nom, Prénom(s)
Couve SYLVAIN
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
Alencon
Nom, Prénom(s)
Waterlot MAX
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1951
Commune de résidence
Marcq en Baroeul
Nom, Prénom(s)
Besse-Desmoulieres FRANCOIS-NOEL
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1945
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
Mazue ALAIN
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1953
Commune de résidence
Saint Apollinaire
Nom, Prénom(s)
Bouthie CHRISTIAN
Qualité
Vice-Président, Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1948
Commune de résidence
Gourdon
Nom, Prénom(s)
Bukowiecki DANIEL
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1980
Commune de résidence
Paris
Dénomination
MAZARS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
AMUNDI IMMOBILIER
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SOCIETE INTERPROFESSIONNELLE ARTISANALE DE GARANTIE D'INVESTISSEMENTS
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Paris
Dénomination
MENHIR AEDIFICIUM
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Hay les Roses
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/08/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
09/12/2011
Siret
53895125200013
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif. Pour les besoins de cette gestion, procéder à des travaux d'amélioration et à des travaux d'agrandissement et de reconstruction, acquérir des équipements ou intallations nécessairs à l'utilisation des immeubles, céder des éléments de patrimoine immobilier dès lors qu'elle ne les a pas achetées en vue de les revendre et que de telles cessions ne présentent pas un caractère habituel.
Adresse
9193 BD 91/93 boulevard Pasteur
75015 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
29
Date d'ajout
05/09/2018
Description
Radiation. Fusion Absorption par SOCIETE RIVOLI AVENIR PATRIMOINE SCPI 440388411 RCS Paris le 31-08-2018
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).