Entreprise : EDUMONDE FRANCE - SIREN 538 949 280
Identité
Dénomination
EDUMONDE FRANCE
SIREN (siège)
538 949 280
Date d'immatriculation au RNE
10/01/2012
Début d’activité
01/12/2011
Date de fin de la personne morale
09/01/2111
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2012
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
La participation au développement de l'éducation, de la prévention sanitaire et de la formation professionnelle par le biais de la promotion, la commercialisation et la mise en oeuvre de solutions innovantes à fort impact social ou sociétal notamment.
Code APE
8559A - Formation continue d'adultes
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
20 RUE LOUIS ARMAND 75015 PARIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
N°20 AU 22
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Faure PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1956
Commune de résidence
Sèvres
Nom, Prénom(s)
Pellegrin LAURENT , OLIVIER , NICOLAS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Commune de résidence
Versailles
Dénomination
Société FITECO SA, SA nationale à conseil d'administration
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Changé
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/2011
Siret
53894928000019
Code APE
8559A - Formation continue d'adultes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Solutions éducatives innovantes à fort impact social ou sociétal.
Adresse
20 RUE LOUIS ARMAND
75015 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
N°20 AU 22
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2012B005428
Date d'ajout
13/09/2017
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 13/09/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
20/02/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 19/02/2015 mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
14/01/2014
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 14-01-2014, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P201400114, date de cessation des paiements le 27-12-2013, et a désigné M. Jean-pierre Begon-Lours : Juge Commissaire, liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Jérôme Pierrel 102 rue du Faubourg Saint-Denis CS10023 75479 Paris Cedex 10. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
09/01/2014
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 25-10-2013
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).