Entreprise : CAMPING DES SOURCES - SIREN 538 842 691
Identité
(Entreprise radiée le 31/12/2019)
Dénomination
CAMPING DES SOURCES
SIREN (siège)
538 842 691
Date d'immatriculation au RNE
04/01/2012
Fermeture de l'établissement - 53884269100015
- Date d'effet de la fermeture : 18/01/2019
Date de fin de la personne morale
03/01/2111
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2012
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
200000 EUR
Adresse du siège
CHE D AUBAYGUES 34700 SOUBES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LABITTE BRUNO , FRANCOIS , BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1957
Commune de résidence
Bagard
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/01/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
29/12/2011
Siret
53884269100015
Enseigne
CAMPING DES SOURCES
Code APE
5530Z - Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
Activité principale
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
Adresse
CHE D AUBAYGUES
34700 , SOUBES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
35454
Date d'ajout
31/12/2019
Description
Radiation du RCS le 31/12/2019 avec effet au 09/12/2019 Au lieu du siège social -
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
32997
Date d'ajout
05/12/2019
Description
Dissolution de la société suite à réunion de toutes les parts en une seule main à compter du 21/10/2019 Décision de l'associé unique en date du 21/10/2019 Dénomination de l'associé unique : Société TALIROL RCS Nîmes : 419 211 529 Journal d'annonces légales : herault juridique economique en date du 31/10/2019 Mise en sommeil de la société à compter du 21/10/2019
Numéro d'observation
2583
Date d'ajout
29/01/2019
Description
Mise en sommeil de la société à compter du 18/01/2019
Numéro d'observation
19957
Date d'ajout
18/12/2014
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 30/10/2014
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).