Entreprise : SARL 2.2VUES - SIREN 538 744 780
Identité
Dénomination
SARL 2.2VUES
SIREN (siège)
538 744 780
Date d'immatriculation au RNE
21/05/2012
Début d’activité
01/01/2012
Date de fin de la personne morale
20/05/2110
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Exercice de la profession d'architecte et d urbaniste en particulier la fonction de maître d oeuvre et toutes missions se rapportant a l'acte de bâtir et a l aménagement de l espace
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
4 RUE DU MARECHAL LECLERC 35530 SERVON-SUR-VILAINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROTURIER LISE , MONIQUE , JEANINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1983
Commune de résidence
Rennes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2012
Siret
53874478000023
Nom commercial
2.2VUES
Enseigne
2.2VUES
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exercice de la profession d'architecte et d'urbaniste, en particulier la fonction de maître d'oeuvre et toutes missions se rapportant à l'acte de bâtir et à l'aménagement de l'espace
Adresse
4 RUE DU MARECHAL LECLERC
35530 , SERVON-SUR-VILAINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/01/2012
Siret
53874478000015
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La maîtrise d'oeuvre, la conception, l'étude et la réalisation de constructions se rapportant à l'immobilier d'habitation et d'entreprise et de manière générale à l'ingénierie de tous biens immobiliers, le conseil, l'assistance en tous domaines se rattachant à l'immobilier, et de manière générale toutes prestations suceptibles de se rattacher à des opérations de nature immobilière
Adresse
LA MONCIERE
53410 , SAINT-OUEN-DES-TOITS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2399
Date d'ajout
23/04/2018
Description
Radiation du RCS le 23/04/2018 avec effet au 26/03/2018 (Notification intergreffe reçue du GTC de Rennes le 16/04/2018)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2397
Date d'ajout
23/04/2018
Description
Par jugement du 08/02/2017, le Tribunal de Commerce de Rennes a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, a désigné la SCP ISABELLE GOIC prise en la personne de Maître Isabelle GOIC 39 rue du Capitaine Maignan 35044 Rennes Cedex en qualité de liquidateur, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 20/01/2017 (Notification intergreffe reçue du GTC de Rennes le 23/04/2018)
Numéro d'observation
50004
Date d'ajout
11/04/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 26/03/2018 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : SAS David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 26/03/2018
Numéro d'observation
49710
Date d'ajout
10/04/2018
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Rennes rendue le 30/03/2018 nommant SAS David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
22259
Date d'ajout
10/02/2017
Description
Le tribunal de commerce de Rennes a prononcé en date du 08/02/2017 , l'ouverture de la liquidation judiciaire et a décidé de l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sous le numéro 2017J00058 date de cessation des paiements le 20/01/2017 et a désigné liquidateur SCP Isabelle Goic, prise en la personne de Maître Isabelle Goïc 39 Rue du Capitaine Maignan 35044 Rennes . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc .
Numéro d'observation
2563
Date d'ajout
30/05/2012
Description
Transfert du siège social à compter du 21/05/2012 : Ancienne adresse : la Moncière 53410 Saint-Ouen-des-Toits Nouvelle adresse : 4 rue Maréchal Leclerc 35530 Servon-sur-Vilaine Changement de dénomination à compter du 21/05/2012 Ancienne : MONCEAU NICOLAS MAITRISE D'OEUVRE Nouvelle : SARL 2.2VUES (Notification intergreffe reçue du GTC de RENNES le 23/05/2012)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).