Entreprise : HALIEUTIS OPCI 1875 - SIREN 538 653 486
Identité
(Entreprise radiée le 26/08/2021)
Dénomination
HALIEUTIS OPCI 1875
SIREN (siège)
538 653 486
Date d'immatriculation au RNE
20/12/2011
Fermeture de l'établissement - 53865348600018
- Date d'effet de la fermeture : 16/08/2021
Date de fin de la personne morale
19/12/2021
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2011
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Fonds à forme sociétale à conseil d'administration
Capital social
1000000 EUR
Adresse du siège
28 RUE BAYARD 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Boyer FRANCK
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1962
Commune de résidence
Paris la Défense CEDEX
Dénomination
Halieutis Partners
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
MAZARS SA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/08/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/12/2011
Siret
53865348600018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'investissement direct ou indirect dans des immeubles en vue de leur location
Adresse
28 RUE 28 rue Bayard
75008 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2011B260438
Date d'ajout
26/08/2021
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 17-08-2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2011B260432
Date d'ajout
17/08/2021
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 16-08-2021, JOURNAL PUBLICATEUR : PETITES AFFICHES DU : 17-08-2021, adresse de liquidation : au siège social
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).