Entreprise : LUDENDO INDUSTRIES - SIREN 538 652 900
Identité
Dénomination
LUDENDO INDUSTRIES
SIREN (siège)
538 652 900
Date d'immatriculation au RNE
20/12/2011
Début d’activité
24/06/2013
Date de fin de la personne morale
19/12/2110
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activité principale
Etude, recherche, design, conception, fabrication, tests et contrôle de qualité, production et vente de différents produits.
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
2 AV CLEMENT ADER 77700 SERRIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
LUDENDO SAS
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Paris
Dénomination
COREVISE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
FIDINTER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
24/06/2013
Siret
53865290000027
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Etude, recherche, design, conception, fabrication, tests et contrôle de qualité, production et vente de différents produits.
Adresse
2 AV CLEMENT ADER
77700 , SERRIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/06/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/11/2011
Siret
53865290000019
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
16 RUE VLADIMIR JANKELEVITCH
77184 , EMERAINVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
37
Date d'ajout
05/05/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS prononçant en date du 27/04/2023, la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 27/07/2023, sous le numéro P202301246, date de cessation des paiements 14/04/2023 et désignant : juge-commissaire M. Michel Teytu , co-liquidateurs : SCP BTSG en la personne de Me Marc Sénéchal 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine et SELAFA MJA en la personne de Me Lucile Jouve 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, co-administrateurs judiciaires : SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me Carole Martinez 22 rue de l'Arcade 75008 Paris, SELARL EL BAZE-CHARPENTIER en la personne de Me Jonathan El Baze, membre de Solve 41 rue du Four 75006 Paris, SELARL AJ UP en la personne de Me Paul-Henri Audras 36 avenue Hoche 75008 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
35
Date d'ajout
25/04/2023
Description
Par jugement en date du 18/04/2023, le Tribunal de Commerce de Paris prononce la modification du plan de redressement.
Numéro d'observation
30
Date d'ajout
30/09/2020
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 29/09/2020 modifiant le plan de redressement.
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
03/10/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 02/10/2018, arrêtant le plan de redressement, désigne M. Jean-Michel Grunberg, comme tenu d'exécuter le plan, durée du plan 9 ans, nomme commissaire à l'exécution du plan SCP Thévenot Partners Administrateurs Judiciaires en la personne de Me Jonathan El Baze 42 rue de Lisbonne 75008 Paris met fin à la mission de SCP Thévenot Partners Administrateurs Judiciaires en la personne de Me Jonathan El Baze, 42 rue de Lisbonne 75008 Paris, Administrateur, maintient SCP BTSG en la personne de Me Marc Sénéchal, 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 Neuilly sur Seine, Mandataire judiciaire, sous le numéro P201800649.
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
19/09/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 10/09/2018 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 13/09/2018, soit jusqu'au 13/09/2019.
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
20/03/2018
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 13-03-2018 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201800649 date de cessation des paiements le 05-03-2018, et a désigné juge commissaire : M. Louis Martin, administrateur : SCP Thévenot Partners Administrateurs Judiciaires en la personne de Me Jonathan El Baze 42 rue de Lisbonne 75008 Paris et SELARL 2M et associés en la personne de Me Carole Martinez, 22 rue de l'Arcade 75008 Paris, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SCP B.T.S.G en la personne de Me Marc Sénéchal 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 Neuilly sur Seine et la SELAFA MJA en la personne de Me Lucile Jouve, 102 rue du fg Saint Denis 75479 Paris cedex 10, et a ouvert une période d'observation expirant le 13-09-2018, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
14/03/2018
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 13/03/2018 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201800649 date de cessation des paiements le 05/03/2018, et a désigné juge commissaire : M. Louis Martin, administrateur : SCP Thévenot Partners Administrateurs Judiciaires en la personne de Me Jonathan El Baze 42 rue de Lisbonne 75008 Paris, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SCP B.T.S.G en la personne de Me Marc Sénéchal 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 Neuilly sur Seine, et a ouvert une période d'observation expirant le 13/09/2018, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).