Entreprise : A.D.S.+L - SIREN 538 646 993
Identité
Dénomination
A.D.S.+L
Sigle
A D S +L
SIREN (siège)
538 646 993
Date d'immatriculation au RNE
19/12/2011
Date de fin de la personne morale
18/12/2110
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2013
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
BD DU COURCERIN 77185 LOGNES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DARSE C BAT 64
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DA SILVA CHRISTOPHE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1987
Commune de résidence
Villiers-sur-Marne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/09/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
10/12/2011
Siret
53864699300021
Nom commercial
A.D.S.+L
Enseigne
A D S +L
Code APE
8121Z - Nettoyage courant des bâtiments
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Nettoyage industriel, agencements divers bâtiment, rénovation, gros oeuvre, carrelage, électricité, automatismes maintenance, entretien et aménagement espaces verts
Adresse
BD DU COURCERIN
77185 , LOGNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DARSE C BAT 64
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/12/2011
Siret
53864699300013
Nom commercial
A.D.S.+L
Enseigne
A D S +L
Code APE
8122Z - Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
Activité principale
Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
Adresse
6 RUE ALFRED DURAND CLAYE
75014 , PARIS 14 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
07/09/2020
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 07/09/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
11/03/2019
Description
Le Tribunal de Commerce de Meaux, a prononcé, en date du 11/03/2019, l'ouverture de la liquidation judiciaire , date de cessation des paiements le 07/01/2019 liquidateur SCP Philippe Angel-Denis Hazane mission conduite par Maître Angel 49-51 avenue du Président Allende 77100 MEAUX
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
09/01/2014
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).