Entreprise : GAULIER BIERES ET VINS - SIREN 538 422 361
Identité
Dénomination
GAULIER BIERES ET VINS
SIREN (siège)
538 422 361
Date d'immatriculation au RNE
12/12/2011
Date de fin de la personne morale
11/12/2110
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
4000 EUR
Adresse du siège
5 AV DES MARTYRS DE LA RESISTANCE 08200 FLOING FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GALLOIS NATHALIE , VALERIE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1964
Commune de résidence
Rocroi
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/12/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
05/12/2011
Siret
53842236100013
Nom commercial
GAULIER BIERES ET VINS
Code APE
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'achat, la vente à emporter, en gros et en détail, l'importation, l'exportation de tous articles de boissons alcoolisées et non alcoolisées et de ses accessoires dénomme activité "drink'S"
Adresse
5 AV DES MARTYRS DE LA RESISTANCE
08200 , FLOING - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
04/02/2021
Description
ORDONNANCE du Président EN DATE DU 04-02-2021 prononçant la clôture de la procédure
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
18/12/2020
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 17/12/2020
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
23/09/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de SEDAN en date du 22/09/2016 mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
18/04/2016
Description
Le Tribunal de Commerce de SEDAN a prononcé, en date du 14/04/2016, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2016/62, date de cessation des paiements le 01/03/2016, et a désigné Monsieur Michel OGER : Juge Commissaire, Juge Commissaire suppléant Monsieur Georges TILLET, liquidateur SCP Isabelle TIRMANT- Bruno RAULET, prise en la personne de Maître RAULET 34 rue des Moulins 51715 REIMS CEDEX. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).