Entreprise : SFMG ANGERS - SIREN 538 406 703
Identité
Dénomination
SFMG ANGERS
SIREN (siège)
538 406 703
Date d'immatriculation au RNE
09/12/2011
Début d’activité
08/12/2011
Date de fin de la personne morale
08/12/2110
Date de clôture
30/04
Date de la première clôture
31/03/2012
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Vente de meubles et accessoires de décoration, notamment luminaires, literies, rideaux
Code APE
4759A - Commerce de détail de meubles
Capital social
15000 EUR
Adresse du siège
CTRE COMMERCIAL ATOLL 49070 BEAUCOUZE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ECO PARC DU BUISSON
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CORDIER JEAN-PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
La Chapelle-sur-Erdre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/12/2011
Siret
53840670300024
Nom commercial
GAUTIER
Enseigne
GAUTIER
Code APE
4759A - Commerce de détail de meubles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Vente de meubles et accessoires de décoration, notamment luminaires, literies, rideaux
Adresse
CTRE COMMERCIAL ATOLL
49070 , BEAUCOUZE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ECO PARC DU BUISSON
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/02/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/12/2011
Siret
53840670300016
Nom commercial
GAUTIER
Enseigne
GAUTIER
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
4 RUE VANDELLANT
49100 , ANGERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16312
Date d'ajout
09/07/2024
Description
Jugement du tribunal de Commerce de Poitiers en date du 02-07-2024 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 28-06-2024, désignant en qualité de liquidateur SELARL ACTIS, représentée par Me Julie PERROT 17 Rue de la Gare 79000 Niort,.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2203
Date d'ajout
27/01/2022
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 17/04/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).