Entreprise : LTD VALDO - SIREN 538 349 630
Identité
Dénomination
LTD VALDO
SIREN (siège)
538 349 630
Date d'immatriculation au RNE
06/12/2011
Début d’activité
01/01/2012
Date de fin de la personne morale
05/12/2061
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2012
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Exploitation de restaurant, fourniture de repas et de boissons et services qui y sont associés
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Capital social
3000 EUR
Adresse du siège
146 B RUE PIERRE VALDO 69005 LYON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BORG FLORENCE , MARCELLE , SIMONE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1972
Commune de résidence
Chessy
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2012
Siret
53834963000011
Nom commercial
LES TERRASSES DU VALDO
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exploitation de restaurant, fourniture de repas et de boissons et services qui y sont associés
Adresse
146 B RUE PIERRE VALDO
69005 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F23/053619
Date d'ajout
29/06/2023
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 29/06/2023 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/053477
Date d'ajout
29/06/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 29/06/2023 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F22/056498
Date d'ajout
30/06/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 30/06/2022 prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec application de la procédure simplifiée. Organes de la procédure : Liquidateur judiciaire : la SELARLU MARTIN représentée par Me Pierre MARTIN le britannia batiment b 20 boulevard Eugène Deruelle 69003 Lyon . Date de cessation des paiements : 22/06/2022
Numéro d'observation
F13/030081
Date d'ajout
22/08/2013
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 10/07/2013.
Numéro d'observation
F11/043432
Date d'ajout
06/12/2011
Description
Précision sur l'origine du fonds : convention de délégation de gestion du club sportif, conclu entre la VILLE DE LYON et le TENNIS CLUB MUNICIPAL DU 5EME (TCM5) 57 rue des Acqueducs 69005 LYON du 23/12/2011 au 23/12/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).