Entreprise : VINS MANINET - SIREN 538 238 726
Identité
Dénomination
VINS MANINET
SIREN (siège)
538 238 726
Date d'immatriculation au RNE
05/12/2011
Date de fin de la personne morale
04/12/2110
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2012
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
30 B RUE JACQUARD 69004 LYON 4EME FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MANINET STEPHANE , ROBERT , MARCEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1967
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/06/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
03/11/2011
Siret
53823872600011
Nom commercial
VINS MANINET
Enseigne
VINS MANINET
Code APE
4619B - Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'achat, revente de tous produits spiritueux et alimentaires, l'agence commerciale auprès de toutes personnes physiques ou morales intervenant sur le marché des produits spiritueux et alimentaires - le service dans la restauration.
Adresse
30 B RUE 30 BIS Rue Jacquard
69004 , Lyon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/038134
Date d'ajout
25/06/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 25/06/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/038250
Date d'ajout
25/06/2019
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 25/06/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F19/001142
Date d'ajout
04/01/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 31/12/2018 désignant en qualité de liquidateur judiciaire : La SELARL JEROME ALLAIS représentée par Maître Jérôme ALLAIS 90 Rue Paul Bert 69003 LYON en remplacement du mandataire précédemment désigné avec la même qualité.
Numéro d'observation
F18/035771
Date d'ajout
11/07/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 11/07/2018 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : Maître REVERDY Jean-Philippe 219 rue Duguesclin 69427 Lyon CEDEX 03. Date de cessation des paiements : 08/08/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).