Entreprise : ILEOS GROUP - SIREN 538 082 454
Identité
Dénomination
ILEOS GROUP
SIREN (siège)
538 082 454
Date d'immatriculation au RNE
23/11/2011
Début d’activité
18/11/2011
Date de fin de la personne morale
22/11/2110
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
L'achat, la souscription, la détention, la gestion, la cession ou l'apport d'actions, ou d'autres valeurs mobilières dans toutes sociétés.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
45968312 EUR
Adresse du siège
100 AV DE SUFFREN 75015 PARIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
100-102
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
POMMIER GERARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1949
Commune de résidence
Levallois Perret
Nom, Prénom(s)
Chevallier LAURENT
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1971
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Zhao HANXI
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1972
Nom, Prénom(s)
Wang RANXU
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1977
Nom, Prénom(s)
Shi YANG
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1986
Nom, Prénom(s)
Zhu SHENGYAO
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1957
Dénomination
BUGEAUD-POMMIER & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Levallois Perret
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/11/2011
Siret
53808245400033
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
L'achat, la souscription, la détention, la gestion, la cession ou l'apport d'actions, ou d'autres valeurs mobilières dans toutes sociétés.
Autres Activités
L'achat, la souscription, la détention, la gestion, la cession ou l'apport d'actions, ou d'autres valeurs mobilières dans toutes sociétés.
Adresse
100 AV DE SUFFREN
75015 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
100-102
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/07/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/12/2011
Siret
53808245400025
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
33 AV DU MAINE
75015 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TOUR MONTPARNASSE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/12/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/11/2011
Siret
53808245400017
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
120 AV CHARLES DE GAULLE
92200 , NEUILLY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2012B0337332
Date d'ajout
22/01/2020
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION FINANCIERE VIVALDI FORME JURIDIQUE Société Par Actions Simplifiée SIEGE SOCIAL 100-102 avenue de Suffren 75015 Paris RCS 499 038 917 RCS Paris
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2012B033731
Date d'ajout
14/02/2012
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).