Entreprise : KZT & ASSOCIES PROMOTION - SIREN 538 072 786
Identité
Dénomination
KZT & ASSOCIES PROMOTION
SIREN (siège)
538 072 786
Date d'immatriculation au RNE
01/12/2011
Début d’activité
12/10/2011
Date de fin de la personne morale
30/11/2110
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2012
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
L'activité de marchand de biens, l'achat, la rénovation donnée en sous-traitance, la revente de biens immobiliers, fonds de commerce, de terrains, actions ou parts de sociétés immobilières, l'administration et l'exploitation de ces immeubles et/ou droits immobiliers, l'administration et l'exploitation de ces immeubles et/ou droits immobiliers par bail, location ou autrement.
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
45 AV DE FRIEDLAND 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Klein JEAN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Villain PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Paris
Dénomination
AUDITEURS ASSOCIES FRANCILIENS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/10/2011
Siret
53807278600014
Nom commercial
KZT & ASSOCIETES PROMOTION
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'activité de marchand de biens, l'achat, la rénovation donnée en sous-traitance, la revente de biens immobiliers, fonds de commerce, de terrains, actions ou parts de sociétés immobilières, l'administration et l'exploitation de ces immeubles et/ou droits immobiliers, l'administration et l'exploitation de ces immeubles et/ou droits immobiliers par bail, location ou autrement.
Adresse
45 AV DE FRIEDLAND
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2011B245059
Date d'ajout
12/05/2023
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 11/05/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2011B245057
Date d'ajout
10/01/2020
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 10/01/2020, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P202000003, date de cessation des paiements le 20/09/2019, et a désigné : juge commissaire M. Philippe Charpy liquidateur SELARL FIDES en la personne de Me Bernard Corre 5 rue de Palestro 75002 Paris, , les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).