Entreprise : DOKEMOMA - SIREN 538 041 872
Identité
Dénomination
DOKEMOMA
SIREN (siège)
538 041 872
Date d'immatriculation au RNE
25/11/2011
Date de fin de la personne morale
24/11/2110
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
91 RUE HENRI GAUTIER 44600 SAINT-NAZAIRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAZE KEVIN , MICHEL , JEAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1978
Commune de résidence
Saint-Nazaire
Nom, Prénom(s)
ROLQUIN DOMINIQUE , DOLORES , CATHERINE
Nom d'usage
MAZE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1957
Commune de résidence
Saint-Nazaire
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/12/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/12/2011
Siret
53804187200010
Enseigne
A L'ABRI DE LA TEMPETE
Code APE
5630Z - Débits de boissons
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Restaurant bar
Adresse
91 RUE 91 rue Henri Gautier
44600 , Saint-Nazaire - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
13/12/2018
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 12/12/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
30/06/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE en date du 29/06/2016 mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
17/12/2015
Description
Le Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE a prononcé, en date du 16/12/2015, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2015-322, date de cessation des paiements le 07/12/2015, et a désigné Madame Patricia RETAILLEAU : Juge Commissaire, liquidateur SCP PHILIPPE DELAERE "Le Constens" Bd Docteur Chevrel 44500 LA BAULE. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/12/2011
Description
315020111201 ***** SARL ACHAT D'UN FONDS DE COMMERCE Date d'effet de la formalité: 01/12/2011 ... Etablissement principal & siège social : 91 rue henri Gautier 44600 SAINT NAZAIRE ... activité : Restaurant bar Co-gérant : Madame MAZE née ROLQUIN Dominique Dolorès Catherin. Co-gérant : Mr MAZE Kevin Michel Jean. Prédécesseur : Mr SOUCHET Patrick 403573439 RCS St-Nazaire
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).