Entreprise : LES HALLES DE SALERNES SARL - SIREN 538 035 049
Identité
(Entreprise radiée le 13/06/2024)
Dénomination
LES HALLES DE SALERNES SARL
SIREN (siège)
538 035 049
Date d'immatriculation au RNE
02/12/2011
Date de fin de la personne morale
01/12/2061
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2012
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
4000 EUR
Adresse du siège
3 CRS THEODORE BOUGE 83690 SALERNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MEUNIER FREDERIC , EUGENE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1961
Commune de résidence
Salernes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/06/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/07/2011
Siret
53803504900013
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
3 CRS THEODORE BOUGE
83690 , SALERNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/06/2024
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/07/2011
Siret
53803504900021
Code APE
4721Z - Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
vente de fruits et légumes crémerie alimentation générale produits du terroir vins et spiritueux
Adresse
19 CRS THEODORE BOUGE
83690 , SALERNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6543
Date d'ajout
13/06/2024
Description
suite jugement du Tribunal de Commerce de Draguignan du 11/06/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6542
Date d'ajout
13/06/2024
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs Par jugement du Tribunal de Commerce de Draguignan du 11/06/2024Date d'effet : 11/06/2024
Numéro d'observation
9445
Date d'ajout
06/09/2023
Description
Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée par jugement du Tribunal de Commerce de Draguignan du 05/09/2023 - mandataire liquidateur : SELARL DELORET CONSTANT, prise en la personne de Me Julien CONSTANT - 29, rue Georges Cisson - Centre Hermès - 83300 Draguignan - date de cessation des paiements : 31/07/2023Date d'effet : 05/09/2023
Numéro d'observation
7940
Date d'ajout
19/07/2023
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 21/06/2023
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).