Entreprise : FIFTYFOR - SIREN 538 011 966
Identité
Dénomination
FIFTYFOR
SIREN (siège)
538 011 966
Date d'immatriculation au RNE
25/11/2011
Début d’activité
25/02/2016
Date de fin de la personne morale
24/11/2110
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2012
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Une approche proactive quand à la résolution des défis sociaux et environnementaux associée au transfert de technologies et de compétences à destination des pays à faible revenu, tout en maintenant une rentabilité financière attractive. La prise, la gestion et l'administration de tous intérêts et participations dans toutes sociétés et affaires françaises et étrangères notamment les pays à faible revenu.
Code APE
6312Z - Portails Internet
Capital social
30000 EUR
Adresse du siège
27 RUE DU CHEMIN VERT 75011 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Font MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1982
Commune de résidence
Perpignan
Nom, Prénom(s)
Fokapu ALEC
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1980
Commune de résidence
Neuilly Sur Seine
Nom, Prénom(s)
El Jouadi YASSINE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1979
Commune de résidence
Paris
Dénomination
XTREMUM AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Chalons en Champagne
Dénomination
DOUBLE AS CAPITAL
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Nevian
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/02/2016
Siret
53801196600024
Code APE
6312Z - Portails Internet
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Portails Internet
Adresse
27 RUE DU CHEMIN VERT
75011 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2011B2416610
Date d'ajout
29/05/2018
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 29/05/2018, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201801303, date de cessation des paiements le 12/04/2017, et a désigné : juge commissaire M. David Richier liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Charles-Axel Chuine 102 rue du Faubourg Saint Denis 75479 Paris Cedex 10, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).