Entreprise : SITA HOLDING - SIREN 537 994 204
Identité
Dénomination
SITA HOLDING
SIREN (siège)
537 994 204
Date d'immatriculation au RNE
21/11/2011
Début d’activité
08/01/2021
Date de fin de la personne morale
20/11/2110
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Apport, souscription, administration de titres de toutes sociétés, leur contrôle et leur gestion prise de participation, directe ou indirecte dans tous types d'entreprises assistance et conseil aux entreprises dans tous les domaines les concernant (commercial, gestion, organisation, financier et autres) et plus particulièrement aux entreprises exerçant leur activité dans le négoce, la réparation et la location automobile et de tous engins motorises ou non ainsi que de leurs accessoires et dérives, sans limitation gestion de trésorerie fourniture de services administratives, comptables, financiers et commerciaux a ses filiales gestion de capitaux, titres, actions, parts sociales...
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Capital social
1257852 EUR
Adresse du siège
13 RUE JULES DEBORDEAUX 02200 PASLY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TUPPIN DAVID , RICHARD
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1971
Commune de résidence
Pasly
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/01/2021
Siret
53799420400023
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
La gestion de fonds, la prise de participation, directe ou indirecte dans toutes entreprises, l'assistance et le conseil aux entreprises dans tous les domaines les concernant.
Adresse
13 RUE JULES DEBORDEAUX
02200 , PASLY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/01/2023
Siret
53799420400031
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Gestion de fonds, prise de participation, directe ou indirecte dans toutes entreprises, assistance et conseil aux entreprises dans tous les domaines les concernant.
Adresse
LES MICHETTES
02670 , CHAMPS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/01/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/11/2011
Siret
53799420400015
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion de fonds
Adresse
AV ARCHIMEDE
02100 , SAINT-QUENTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DU BOIS DE LA CHOCQUE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
34
Date d'ajout
22/01/2021
Description
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE A PASLY (02200) 13 RUE JULES DEBORDEAUX RC SOISSONS 2021B29 LE 08-01-2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
21/01/2021
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
29
Date d'ajout
16/05/2019
Description
Transmission universelle du patrimoine de la SCI DU GARAGE DE L'AVENUE, RCS Compiègne D 409562592 à compter du 08/04/2019 avec effet rétroactif sur le plan fiscal au 01/01/2019. Journal Le Bonhomme Picard du 06/03/2019.
Numéro d'observation
23
Date d'ajout
12/04/2019
Description
Transmission universelle du patrimoine de la SCI VOLTAIRE GROUPE TUPPIN, RCS St-Quentin D 530024579 à compter du 08/04/2019 avec effet rétroactif sur le plan fiscal au 01/01/2019. Journal Picardie La Gazette du 27/02-05/03/2019
Numéro d'observation
21
Date d'ajout
12/04/2019
Description
Transmission universelle du patrimoine de la SCI GROUPE TUPPIN DU BOIS DE LA CHOCQUE, RCS St-Quentin D 438348245 à compter du 08/04/2019 avec effet rétroactif sur le plan fiscal au 01/01/2019. Journal Picardie La Gazette du 27/02-05/03/2019
Numéro d'observation
27
Date d'ajout
12/04/2019
Description
Transmission universelle du patrimoine de la SCI DUMAS NOIRMONT RCS St-Quentin D 509210423 à compter du 08/04/2019 avec effet rétroactif sur le plan fiscal au 01/01/2019. Journal Picardie la Gazette du 27/02-05/03/2019.
Numéro d'observation
25
Date d'ajout
12/04/2019
Description
Transmission universelle de patrimoine de la SCI DE NOIRMONT, RCS St-Quentin D 417784626 à compter du 08/04/2019 avec effet rétroactif sur le plan fiscal au 01/01/2019. Journal Picardie La Gazette du 27/02-05/03/2019
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
12/04/2019
Description
Transmission universelle du patrimoine de la SCI VOLTAIRE LE CHAMP DU ROY, RCS St-Quentin D 531988756 à compter du 08/04/2019 avec effet rétroactif sur le plan fiscal au 01/01/2019. Journal Picardie la Gazette du 27/02-05/03/2019
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
27/12/2018
Description
Transmission universelle du patrimoine de la SA TUPPIN AUTOMOBILES, RCS St-Quentin B 305120222 à compter du 13/12/2018 avec effet sur le plan fiscal au 01/10/2018. Journal Picardie la Gazette du 07-13/11/2018.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).