Entreprise : S. TRANS EXPRESS - SIREN 537 867 558
Identité
Dénomination
S. TRANS EXPRESS
SIREN (siège)
537 867 558
Date d'immatriculation au RNE
16/11/2011
Date de fin de la personne morale
15/11/2110
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
6000 EUR
Adresse du siège
26 RUE DE LA MAISON ROUGE 77185 LOGNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SIDIBE MAHAMADOU
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1985
Commune de résidence
Lagny sur marne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/09/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
21/11/2011
Siret
53786755800026
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Transports publics routiers de marchandises ou location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteurs assurés exclusivement à l'aide de véhicules n'excédant pas 3.5 tonnes de poids maximum autorisé.
Adresse
26 RUE 26 rue de la Maison Rouge
77185 , Lognes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/05/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/11/2011
Siret
53786755800018
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Activité principale
Transports routiers de fret de proximité
Adresse
3 RUE GAMBETTA
77400 , THORIGNY-SUR-MARNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
02/09/2019
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 02/09/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
23/05/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 22/05/2017 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2017J200, désigne liquidateur SCP Philippe Angel-Denis Hazane mission conduite par Maître Angel 49-51 avenue du Président Allende 77100 MEAUX, .
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
19/04/2017
Description
Le Tribunal de Commerce de MEAUX a prononcé en date du 18/04/2017 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2017J200 date de cessation des paiements le 15/01/2016, et a désigné juge commissaire : Monsieur Jean Marc BANQUET D'ORX, mandataire(s) judiciaire(s) : SCP Philippe Angel-Denis Hazane mission conduite par Maître Angel 49-51 avenue du Président Allende 77100 MEAUX, et a ouvert une période d'observation expirant le 18/10/2017, les déclarations des créances sont à déposer au(x) mandataire(s) judiciaire(s) dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).