Entreprise : COMTAT HOLDING - SIREN 537 848 855
Identité
(Entreprise radiée le 28/12/2021)
Dénomination
COMTAT HOLDING
SIREN (siège)
537 848 855
Date d'immatriculation au RNE
17/11/2011
Date de fin de la personne morale
16/11/2110
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2011
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
80000 EUR
Adresse du siège
LA TAPY 84170 MONTEUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONNARD THIERRY
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1961
Commune de résidence
L'Isle-sur-la-Sorgue
Nom, Prénom(s)
BRUNEL LUC
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1979
Commune de résidence
Saint-Laurent-des-Arbres
Dénomination
DI AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Aix-en-Provence
Dénomination
FAYETTE ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Aix-en-Provence
Dénomination
NEWCO BRUNEL
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Monteux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/09/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
26/10/2011
Siret
53784885500012
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Ttes prises de participation directes ou indirectes dans Ttes affairés commerciales Industrilles immobilières seule ou avec un tiers pour son Popre compté ou celui d'un tiers au moyen d'achat vente ou échange de Tte actions parts sociales ou valeurs mobilières quelconques et d'une manière Gle par détention de ts titres de société et a cet effet la société pourra Notammenent participer à Ttes souscriptions faire ts Em
Adresse
quartier de la Tapy
84170 , Monteux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
37929
Date d'ajout
28/12/2021
Description
Radiation d'office du RCS d'Avignon le 28/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
25687
Date d'ajout
27/09/2021
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).