Entreprise : SCI NATAF VAUG 162 - SIREN 537 501 538
Identité
Dénomination
SCI NATAF VAUG 162
SIREN (siège)
537 501 538
Date d'immatriculation au RNE
05/12/2013
Début d’activité
07/10/2011
Date de fin de la personne morale
04/12/2110
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
La propriété, la gestion, l'administration et la disposition des biens dont elle pourrait devenir propriétaire, par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement ; la vente, l'exploitation par bail, location ou tout autre forme, de tout immeuble bâti ou non bâti, tous placements de capitaux sous toutes formes, y compris la souscription ou l'acquisition de toutes actions et obligations, parts sociales, et en général, toutes opérations relatives aux activités susmentionnées ; et notamment, l'acquisition d'un immeuble sis à Paris (75015) 162 rue de Vaugirard
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
195000 EUR
Adresse du siège
71 RUE DES 3 TERRITOIRES 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRUN AMANDINE
Nom d'usage
NATAF
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1985
Commune de résidence
Fontenay-sous-Bois
Nom, Prénom(s)
NATAF RUDY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1981
Commune de résidence
Fontenay-sous-Bois
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/10/2011
Siret
53750153800038
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
71 RUE DES 3 TERRITOIRES
94120 , FONTENAY-SOUS-BOIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/09/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/10/2011
Siret
53750153800012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
60 RUE DE L'ALOUETTE
94160 , SAINT-MANDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2013D051384
Date d'ajout
26/07/2016
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE CRETEIL SOUS LE NUMERO 2016D01068
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
19829
Date d'ajout
21/07/2016
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Numéro d'observation
2013D051381
Date d'ajout
05/12/2013
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).