Entreprise : CARAIBES DESING'BAT - SIREN 537 488 249
Identité
Dénomination
CARAIBES DESING'BAT
Sigle
C.D.B
SIREN (siège)
537 488 249
Date d'immatriculation au RNE
21/10/2011
Début d’activité
01/10/2011
Date de fin de la personne morale
08/11/2110
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale règlementée
Forme juridique
Société coopérative artisanale à responsabilité limitée
Activités principales de l’objet social
Recherche, négociation, prise de commandes ou de marchés de fournitures de service ou travaux de bâtiment, l'achat ou la fabrication, la vente des produits, la constitution et la gestion de services, apport de toutes informations et formations
Code APE
4120A - Construction de maisons individuelles
Code APRM
4120BA - Construction de bâtiments
Capital social
3800 EUR
Adresse du siège
1381 RUE HENRI BECQUEREL-JARRY 97122 BAIE-MAHAULT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMM. LES ORCHIDEES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ZORA BERNARD , BERTIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1969
Commune de résidence
Goyave
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/2011
Siret
53748824900013
Code APE
4120A - Construction de maisons individuelles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale règlementée
Activité principale
Recherche, négociation, prise de commandes ou de marchés de fournitures de service ou travaux de bâtiment, l'achat ou la fabrication, la vente des produits, la constitution et la gestion de services, apport de toutes informations et formations
Autres Activités
TOUS TRAVAUX DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
Code APRM
4120BA - Construction de bâtiments
Adresse
1381 RUE HENRI BECQUEREL-JARRY
97122 , BAIE-MAHAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMM. LES ORCHIDEES
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6510
Date d'ajout
22/12/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 16/12/2011 : Partants : THEODORE Ruddy et CHALUS PhilippeMaintenu en qualité de gérant unique : ZORA BernardJournal d'annonces légales : France antilles du 21 décembre 2011
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).