Entreprise : TROC EUROPE - SIREN 537 420 317
Identité
(Entreprise radiée le 20/06/2023)
Dénomination
TROC EUROPE
SIREN (siège)
537 420 317
Date d'immatriculation au RNE
20/10/2011
Date de fin de la personne morale
19/10/2110
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
13158676 EUR
Adresse du siège
AV DES ERABLES VENDEOPOLE SUD 85210 SAINTE-HERMINE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VENDEE ATLANTIQUE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEBERT PASCAL , PATRICK
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1961
Commune de résidence
Nantes
Dénomination
B.E.A.S - SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Neuilly-Sur-Seine
Dénomination
DELOITTE ET ASSOCIES - SOCIETE ANONYME A CONSEIL D'ADMINISTRATION
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-Sur-Seine CEDEX
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/05/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/10/2011
Siret
53742031700019
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
2 RUE DES ALIZES
30133 , LES ANGLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/05/2019
Siret
53742031700027
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
360 ALL DES ISSARDS
30650 , ROCHEFORT-DU-GARD - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA BEGUDE SUD RN 100
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/12/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
13/05/2019
Siret
53742031700035
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Activité de société de holding animatrice, l'animation effective d'un groupe, la mise en place de la stratégie de groupe, la gestion de la trésorerie et la réalisation de prestations administratives, comptables et financières aux filiales
Adresse
AV avenue des Erables Vendéopôle Sud Vendée Atlantique
85210 , Sainte-Hermine - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VENDEE ATLANTIQUE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
20/06/2023
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE , REALISEE LE 30-12-2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
12/12/2022
Description
Procés verbal en date du 28-11-2022 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique HAPPY CASH, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans Ouest France du 29-11-2022
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
09/05/2022
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 29-06-2021
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
31/08/2020
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.
Numéro d'observation
F19/009484
Date d'ajout
17/05/2019
Description
Modification relative aux dirigeants Société anonyme à conseil d'administration SAPHIR CAPITAL PARTNERS n'est plus président LEBERT Pascal Patrick nom d'usage : LEBERT Pascal devient président à compter du 18/04/2019
Numéro d'observation
F19/009082
Date d'ajout
13/05/2019
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 25/03/2019.
Numéro d'observation
F19/006580
Date d'ajout
02/04/2019
Description
Modification relative aux dirigeants modification du représentant permanent de président SAPHIR CAPITAL PARTNERS Société anonyme à conseil d'administration Départ du représentant : Monsieur Jean-Philippe Régis Eric KAMM Ajout du représentant : Monsieur Nicholas Baudouin LUYCKX à compter du 04/10/2018
Numéro d'observation
F17/016586
Date d'ajout
26/10/2017
Description
Modification relative aux dirigeants modification du représentant permanent de président SAPHIR CAPITAL PARTNERS Société anonyme à conseil d'administration Ajout du représentant : Monsieur Jean-Philippe Régis Eric KAMM à compter du 11/09/2017
Numéro d'observation
F13/005507
Date d'ajout
16/04/2013
Description
A compter du 11.04.2013 : Modification du capital social ancien : 10000 €
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).