Entreprise : SARL MB16 - SIREN 537 415 432
Identité
(Entreprise radiée le 10/06/2021)
Dénomination
SARL MB16
SIREN (siège)
537 415 432
Date d'immatriculation au RNE
12/05/2014
Fermeture de l'établissement - 53741543200039
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2020
Fermeture de l'établissement - 53741543200013
- Date d'effet de la fermeture : 28/01/2013
Fermeture de l'établissement - 53741543200021
- Date d'effet de la fermeture : 04/04/2014
Date de fin de la personne morale
11/05/2110
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
25 AV DU BOIS DE LA PIE 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Taieb DAVES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/01/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/09/2011
Siret
53741543200013
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des marchands de biens immobiliers
Adresse
73 B BD SOULT
75012 , PARIS 12 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/04/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/01/2013
Siret
53741543200021
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des marchands de biens immobiliers
Adresse
50 AV DES CHAMPS ELYSEES
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/09/2011
Siret
53741543200039
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Marchand de biens
Adresse
25 AV 25 Avenue DU BOIS DE LA PIE
93290 , Tremblay-en-France - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
44077
Date d'ajout
10/06/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/12/2020 sans disparition de la personne morale
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
44194
Date d'ajout
10/06/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2020
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
10/06/2021
Description
Dissolution à compter du 31/12/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2020, liquidateur : Taieb Daves, siège de la liquidation : 25 Avenue DU BOIS DE LA PIE 93290 Tremblay-en-France, parution de la publicité légale : Le Parisien paru le 05/04/2021
Numéro d'observation
4353
Date d'ajout
12/05/2014
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège date d'effet 04-04-2014
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).