Entreprise : QUAI 10 - SIREN 535 398 911
Identité
Dénomination
QUAI 10
SIREN (siège)
535 398 911
Date d'immatriculation au RNE
19/10/2011
Début d’activité
08/10/2011
Date de fin de la personne morale
18/10/2110
Date de clôture
28/02
Date de la première clôture
29/02/2012
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
L'acquisition et la gestion de portefeuilles de titres de sociétés commerciales, cotées ou non. Prestations de tous services d'ordre administratifs ou financiers, de conseils en matière de gestion. L'exploitation d'un fonds de commerce.
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Capital social
30000 EUR
Adresse du siège
10 RUE HECTOR BLANCHET 38500 VOIRON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JALLUT JEROME , ANDRE , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1962
Commune de résidence
Voiron
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/10/2011
Siret
53539891100011
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'acquisition et la gestion de portefeuilles de titres de sociétés commerciales, cotées ou non. Prestations de tous services d'ordre administratifs ou financiers, de conseils en matière de gestion. L'exploitation d'un fonds de commerce.
Adresse
10 RUE HECTOR BLANCHET
38500 , VOIRON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F18/017219
Date d'ajout
30/10/2018
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 30/10/2018 prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif. Dissolution de plein droit de la personne morale par application de l'article 1844-7-7° du code civil.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F14/014305
Date d'ajout
23/09/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 23/09/2014 prononçant la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire. Liquidateur-judiciaire : Me MASSELON Dominique 16 RUE GÉNÉRAL MANGIN 38100 GRENOBLE. Société dissoute de plein droit par application de l'article 1844-7-7° du code civil.
Numéro d'observation
F14/009797
Date d'ajout
01/07/2014
Description
Par ordonnance en date du 01/07/2014, le Président du tribunal de commerce de Grenoble a remplacé Me Régis BARBEY dans ses fonctions d'administrateur judiciaire par Me Rémi SAINT-PIERRE 14 rue Dominique Villars à Grenoble.
Numéro d'observation
F14/009293
Date d'ajout
24/06/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 24/06/2014 prolongeant la période d'observation jusqu'au 23/12/2014, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F13/018852
Date d'ajout
24/12/2013
Description
Procédure de sauvegarde ouverte par jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 24/12/2013: Mandataire Judiciaire : Me MASSELON Dominique 16 RUE GÉNÉRAL MANGIN 38100 GRENOBLE, Administrateur judiciaire : Me BARBEY Régis 14 RUE DOMINIQUE VILLARS 38000 GRENOBLE mission : surveiller les opérations de gestion du débiteur
Numéro d'observation
F12/019103
Date d'ajout
31/12/2012
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées. (Décision(s) de l'associé unique du 27/12/2012).
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).