Entreprise : VIVERIS HOLDING - SIREN 535 357 834
Identité
Dénomination
VIVERIS HOLDING
SIREN (siège)
535 357 834
Date d'immatriculation au RNE
19/01/2012
Début d’activité
26/03/2021
Date de fin de la personne morale
18/01/2110
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
L'acquisition, la souscription, la détention, la gestion et la cession, sous toute forme, de toutes parts sociales et de toutes valeurs mobilières dans toutes sociétés ou entités juridiques, créées ou a créer, françaises ou étrangères , toutes prestations de service en matière administrative, financière, comptable, commerciale, informatique ou de gestion au profit des filiales de la société ou de toutes autres sociétés dans lesquelles elle détiendrait une participation.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
1968729 EUR
Adresse du siège
16 AV PIERRE IER DE SERBIE 75116 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MILICEVIC ALEXANDRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1978
Nom, Prénom(s)
NESTOROVIC MARIJA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1979
Nom, Prénom(s)
MILICEVIC DUSANKA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1951
Commune de résidence
Paris
Dénomination
R.B.A.
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SUN AUDIT ET CONSEIL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/03/2021
Siret
53535783400030
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
16 AV PIERRE IER DE SERBIE
75116 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/07/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/10/2011
Siret
53535783400022
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
6 ALL TURCAT MERY
13008 , MARSEILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7192
Date d'ajout
28/02/2020
Description
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce Paris à compter du 05/07/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2020B063841
Date d'ajout
27/02/2020
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
13243
Date d'ajout
07/08/2014
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 30/06/2014
Numéro d'observation
51322
Date d'ajout
19/01/2012
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).