Entreprise : VECTEUR CONSEIL - SIREN 535 321 608
Identité
Dénomination
VECTEUR CONSEIL
SIREN (siège)
535 321 608
Date d'immatriculation au RNE
19/10/2011
Début d’activité
01/10/2011
Date de fin de la personne morale
18/10/2110
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Conseil et formation aux entreprises et aux particuliers dans les domaines Stategiques Ressouces humaines,financiers,industriels,marketing et commercial
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
25000 EUR
Adresse du siège
7 RUE THEODORE BLANC 33520 BRUGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FAUDRIT PHILIPPE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1961
Commune de résidence
Saucats
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/2011
Siret
53532160800031
Nom commercial
VECTEUR CONSEIL
Enseigne
VECTEUR CONSEIL
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil et formation aux entreprises et aux particuliers dans les domaines stratégiques ressouces humaines, financiers, industriels, marketing et commercial
Adresse
7 RUE THEODORE BLANC
33520 , BRUGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/01/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2011
Siret
53532160800015
Nom commercial
VECTEUR CONSEIL
Enseigne
VECTEUR CONSEIL
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
6 RUE GABRIEL FAURE
33510 , ANDERNOS-LES-BAINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/01/2014
Siret
53532160800023
Nom commercial
VECTEUR CONSEIL
Enseigne
VECTEUR CONSEIL
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
40 AV DE TIVOLI
33110 , LE BOUSCAT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4068
Date d'ajout
03/12/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 29/11/2018 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : SCP Silvestri-Baujet . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 29/11/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
91008
Date d'ajout
06/09/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 05/09/2018 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2018J00457 désigne liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux
Numéro d'observation
80183
Date d'ajout
06/06/2018
Description
Pli Non Distribuable Destinataire inconnu à l'adresse
Numéro d'observation
80184
Date d'ajout
06/06/2018
Description
Pli Non Distribuable Destinataire inconnu à l'adresse
Numéro d'observation
79238
Date d'ajout
31/05/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bordeaux , prononce en date du 30/05/2018 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2018J00457 , date de cessation des paiements le 02/05/2018 désigne Mandataire judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux , Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
11410
Date d'ajout
14/10/2014
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 12/06/2014
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).