Entreprise : BSTP DEVELOPPEMENT - SIREN 535 300 362
Identité
Dénomination
BSTP DEVELOPPEMENT
SIREN (siège)
535 300 362
Date d'immatriculation au RNE
13/10/2011
Début d’activité
01/01/2019
Date de fin de la personne morale
12/10/2110
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Activités de conseil en gestion de patrimoine, courtages aussurances et banques, transactions et gestions immobilières
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Capital social
60000 EUR
Adresse du siège
139 RUE VENDOME 69006 LYON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PERRIER CHRISTOPHE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
Saint-Étienne
Dénomination
INFINITY CAPITAL
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
AXENS AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint-Étienne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2019
Siret
53530036200030
Nom commercial
INFINITY CAPITAL
Enseigne
INFINITY CAPITAL
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Agences immobilières
Adresse
139 RUE VENDOME
69006 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/2011
Siret
53530036200014
Nom commercial
INFINITY CAPITAL
Enseigne
INFINITY CAPITAL
Code APE
6619B - Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Nature de l'établissement
Activité principale
Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Adresse
131 RUE DE CREQUI
69006 , LYON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
INFINITY CAPITAL
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/061328
Date d'ajout
03/08/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 03/08/2021 désignant en qualité de liquidateur judiciaire : SELARL MARIE DUBOIS représentée par Maître Marie DUBOIS en remplacement du mandataire précédemment désigné avec la même qualité.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/009039
Date d'ajout
03/02/2021
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 09/10/2020 désignant en qualité de Liquidateur judiciaire : La SELARL JEROME ALLAIS représentée par Maître Jérôme ALLAIS immeuble l'europe 62 rue de Bonnel 69003 Lyon en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
F21/007031
Date d'ajout
27/01/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 27/01/2021 décidant de ne plus faire application à la procédure ouverte à l'encontre de La société BSTP DEVELOPPEMENT des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L.644-1 à L.644-6 du Code de commerce.
Numéro d'observation
F20/037698
Date d'ajout
22/07/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 22/07/2020 prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec application de la procédure simplifiée. Organes de la procédure: Liquidateur judiciaire : La Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maître Marie DUBOIS 32 rue Molière 69006 Lyon . Date de cessation des paiements : 12/03/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).