Entreprise : RYLI - SIREN 535 300 198
Identité
Dénomination
RYLI
SIREN (siège)
535 300 198
Date d'immatriculation au RNE
14/10/2011
Début d’activité
01/10/2011
Date de fin de la personne morale
13/10/2110
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Propriété, gestion, exploitation par bail, location et toutes opérations financières, mobilières, immobilières.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
3 RUE ANTONIN PERRIN 69100 VILLEURBANNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BADRA DRISS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1960
Commune de résidence
Villeurbanne
Nom, Prénom(s)
HAFSI MOSTAFA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1975
Commune de résidence
Villefontaine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/2011
Siret
53530019800012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété, gestion, exploitation par bail, location et toutes opérations financières, mobilières, immobilières.
Autres Activités
Propriété, gestion, exploitation par bail, location et toutes opérations financières, mobilières, immobilières.
Adresse
3 RUE ANTONIN PERRIN
69100 , VILLEURBANNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F21/076663
Date d'ajout
05/10/2021
Description
Jugement du Tribunal Judiciaire de LYON en date du 28/09/2021 prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F16/029627
Date d'ajout
01/06/2016
Description
Mention d'office : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Lyon en date du 24 mai 2016 prononçant la liquidation judiciaire - Liquidateur : Me Bernard SABOURIN 219 Rue Duguesclin 69003 LYON - Juge commissaire : Anne ROGNIAUX
Numéro d'observation
F15/048731
Date d'ajout
27/11/2015
Description
Par jugement en date du 24/11/2015, le tribunal de grande Instance de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 24/05/2014 - Nomme M. Jean-Louis COR, Juge commissaire et désigne Me Bernard SABOURIN 219 Rue Duguesclin 69003 LYON en qualité de mandataire judiciaire.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).