Entreprise : LA FERME DE CUGES - SIREN 535 292 528
Identité
Dénomination
LA FERME DE CUGES
SIREN (siège)
535 292 528
Date d'immatriculation au RNE
14/10/2011
Date de fin de la personne morale
13/10/2110
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2012
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
LA PIERRE BLANCHE 13780 CUGES-LES-PINS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SOUANIN PIERRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1971
Commune de résidence
Aubagne
Nom, Prénom(s)
RAOULT BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1966
Commune de résidence
Aubagne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/01/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/2011
Siret
53529252800010
Code APE
4778C - Autres commerces de détail spécialisés divers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
commerce au détail et demi gros de produits agricoles fruits et légumes, légumes secs fleurs ambulant dans et hors le ressort du département -
Adresse
la Pierre Blanche
13780 , Cuges-les-Pins - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2699
Date d'ajout
30/01/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 30/01/2020, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SAS Les Mandataires, Mission Conduite Par Me Vincent De Carriere . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 30/01/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2699
Date d'ajout
30/01/2020
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
59439
Date d'ajout
04/09/2019
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Marseille rendue le 04/09/2019 nommant SAS Les Mandataires, Mission Conduite Par Me Vincent De Carriere 50 RUE Sylvabelle 13006 Marseille liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
22207
Date d'ajout
21/06/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 21/06/2018 mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Numéro d'observation
6816
Date d'ajout
23/11/2017
Description
Le tribunal de commerce de Marseille a prononcé en date du 23/11/2017 , l'ouverture de la liquidation judiciaire et a décidé de l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sous le numéro 2017J01144 date de cessation des paiements le 17/11/2017 et a désigné liquidateur Me De Carriere Vincent 17 Rue Venture 13001 Marseille . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc .
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).