Entreprise : STUDIO HOTEL - SIREN 535 276 125
Identité
Dénomination
STUDIO HOTEL
SIREN (siège)
535 276 125
Date d'immatriculation au RNE
12/10/2011
Début d’activité
01/10/2011
Date de fin de la personne morale
11/10/2110
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2012
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Exploitation d'un hotel meuble. La participation de la société par tous moyens directement ou indirectement dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Capital social
1340000 EUR
Adresse du siège
25 RUE ALAIN CHARTIER 75015 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Guzelian JEAN-FRANCOIS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Commune de résidence
Saint Mande
Dénomination
SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS LE CENTRE VILLE
Qualité
Directeur Général
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/2011
Siret
53527612500015
Nom commercial
STUDIO HOTEL
Enseigne
HOTEL AUGUSTE PARIS
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exploitation d'un hotel meuble.
Adresse
25 RUE ALAIN CHARTIER
75015 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2011B2101922
Date d'ajout
21/02/2020
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 21/02/2020 modifiant le plan de redressement.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2011B2101920
Date d'ajout
12/02/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 12/02/2019, arrêtant le plan de redressement, désigne M. Jean-françois Guzelian, comme tenu d'exécuter le plan, durée du plan 10 ans, nomme commissaire à l'exécution du plan SELARL AJAssociés en la personne de Me Lesly Miroite 48 rue La Fayette 75009 Paris met fin à la mission de SELARL AJAssociés en la personne de Me Lesly Miroite , 48 rue La Fayette 75009 Paris , Administrateur , maintient ,SELARL AXYME en la personne de Me Jean-Charles Demortier , 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris , Mandataire judiciaire, sous le numéro P201702893
Numéro d'observation
2011B2101917
Date d'ajout
27/11/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 27/11/2018 prolongeant la période d'observation pour une durée de 4 mois à compter du 28/11/2018, soit jusqu'au 28/03/2019
Numéro d'observation
2011B2101915
Date d'ajout
29/05/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 29/05/2018 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 28/05/2018, soit jusqu'au 28/11/2018
Numéro d'observation
2011B2101913
Date d'ajout
28/11/2017
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 28/11/2017 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201702893 date de cessation des paiements le 02/11/2017, et a désigné juge commissaire : M. Jean-pierre Bégon-Lours, administrateur : SELARL AJAssociés en la personne de Me Lesly Miroite 48 rue La Fayette 75009 Paris, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELARL Axyme en la personne de Me Jean-Charles Demortier 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris, et a ouvert une période d'observation expirant le 28/05/2018, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).