Entreprise : LOU.A PRO VANNES - SIREN 535 042 493
Identité
Dénomination
LOU.A PRO VANNES
SIREN (siège)
535 042 493
Date d'immatriculation au RNE
05/10/2011
Début d’activité
22/09/2011
Date de fin de la personne morale
04/10/2110
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition, la propriété, la construction, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
10 RUE DOCTEUR JOSEPH AUDIC 56000 VANNES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
AFFAIRES VANNETAIS- CENTRE TENENIO
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLANC GERALDINE , VERONIQUE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1974
Commune de résidence
Auray
Nom, Prénom(s)
BREQUE SYLVAIN , JAMES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1974
Commune de résidence
Auray
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/09/2011
Siret
53504249300010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition, la propriété, la construction, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers.
Autres Activités
L'acquisition, la propriété, la construction, l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers.
Adresse
10 RUE DOCTEUR JOSEPH AUDIC
56000 , VANNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
AFFAIRES VANNETAIS- CENTRE TENENIO
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
7590
Date d'ajout
11/12/2018
Description
Ouverture de Liquidation Judiciaire Par jugement en date du 26 novembre 2018, le Tribunal de Grande Instance de VANNES a ouvert une procédure de liquidation judicaire à l'égard de la S.C.I LOU A PRO, immatriculée au R.C.S n° 535 042 493 dont le siège social se situe Parc Tertiaire, centre d'affaires Vannetais, 10 rue Joseph Audic, 56000 VANNES A fixé la date de cessation des paiements au 1er mai 2017 Désigne en qualité de Juge Commissaire Monsieur Benoit BLANCHY Nomme en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL Raymond DUPONT, 14 Boulevard de la Paix 56000 VANNES Nomme en qualité de commissaire-priseur Maître RUELLAND, Rue du Docteur Audic 56000 VANNES Date d'effet : 26/11/2018
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).