Entreprise : DESMIPAS - SIREN 535 021 919
Identité
Dénomination
DESMIPAS
SIREN (siège)
535 021 919
Date d'immatriculation au RNE
03/10/2011
Début d’activité
28/10/2020
Date de fin de la personne morale
02/10/2110
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Propriété, administration de tous immeubles.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
12 RUE DU CHATEAU 62145 LIETTRES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BELLOT DES MINIERES D'HALEWYN HUGUES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1968
Commune de résidence
Pin-Balma
Nom, Prénom(s)
HOUZET CECILE
Nom d'usage
BELLOT DES MINIERES D'HALEWYN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1970
Commune de résidence
Pin-Balma
Nom, Prénom(s)
LE MESRE DE PAS STANISLAS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1966
Commune de résidence
Versailles
Nom, Prénom(s)
PERRAULT DE JOTEMPS PASCALE
Nom d'usage
LE MESRE DE PAS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1966
Commune de résidence
Versailles
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/10/2020
Siret
53502191900027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété, administration de tous immeubles.
Autres Activités
Propriété, administration de tous immeubles.
Adresse
12 RUE DU CHATEAU
62145 , LIETTRES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/10/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/08/2011
Siret
53502191900019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
21 RUE DES STATIONS
59800 , LILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
15/01/2021
Description
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE A LIETTRES (62145) - 12 RUE DU CHATEAU RC ARRAS (2021D52) LE 28-10-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
16/10/2020
Description
Suppression de la mention d'office de cessation d'activité transcrite le 02/01/2020 - art. R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
03/10/2011
Description
Publication légale : L'Observateur du 16.09.2011
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).