Entreprise : SCI RIOLET - SIREN 534 989 975
Identité
(Entreprise radiée le 27/09/2021)
Dénomination
SCI RIOLET
SIREN (siège)
534 989 975
Date d'immatriculation au RNE
04/10/2011
Date de fin de la personne morale
03/10/2110
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
12 RTE DE VIELMUR 81440 LAUTREC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BO CELINE , NOELLE
Nom d'usage
RIOLET
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1970
Commune de résidence
Saint-Genis-Pouilly
Nom, Prénom(s)
RIOLET PHILIPPE , JEAN , ANDRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1966
Commune de résidence
Saint-Genis-Pouilly
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/09/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
23/09/2011
Siret
53498997500014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, location biens immobiliers.
Adresse
12 RTE 12 route de Vielmur
81440 , Lautrec - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4983
Date d'ajout
27/09/2021
Description
Radiation d'office du RCS de Castres le 27/09/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3567
Date d'ajout
27/09/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 10/09/2018 Liquidateurs : RIOLET Céline, Noëlle et RIOLET Philippe, Jean, André, anciens Gérants Le siège de la liquidation est fixé chez les liquidateurs, 263 rue Nelson Mandela 01630 Saint-Genis-Pouilly Dépôt d'actes n° 7842 Journal d'annonces légales : L'écho du Tarn en date du 28/09/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).