Entreprise : INTUIPOLE CONSEILS & FORMALITES - SIREN 534 572 706
Identité
Dénomination
INTUIPOLE CONSEILS & FORMALITES
SIREN (siège)
534 572 706
Date d'immatriculation au RNE
09/09/2011
Date de fin de la personne morale
08/09/2110
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2012
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
800 EUR
Adresse du siège
55 AV MARCEAU 75116 PARIS 16 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Alonzi BERANGERE-ANNE
Nom d'usage
Bourdin
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1964
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2013
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
09/08/2011
Siret
53457270600016
Code APE
7021Z - Conseil en relations publiques et communication
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil en relations publiques et communication
Adresse
55 AV MARCEAU
75116 , PARIS 16 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2011B1881511
Date d'ajout
03/05/2021
Description
Par arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du : 18-02-2021 infirme le jugement rendu le 14 mai 2019 ayant prononcé à l'encontre de Mme Bourdin la déchéance du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, toute entreprise artisanale, toute personne morale pour une durée de 2 ans, et statuant à nouveau : dit n'y avoir lieu à prononcé de sanction personnelle à l'encontre de Mme Bourdin.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
07/05/2019
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 07/05/2019
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
27/10/2016
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 27/10/2016, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201603034, date de cessation des paiements le 24/03/2016, et a désigné : juge commissaire M. Jean-pierre Salabert liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Charles-Axel Chuine 102 rue du Faubourg Saint Denis 75479 Paris Cedex 10, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).