Entreprise : NUTALIS - SIREN 534 572 201
Identité
Dénomination
NUTALIS
SIREN (siège)
534 572 201
Date d'immatriculation au RNE
13/09/2011
Début d’activité
03/10/2011
Date de fin de la personne morale
12/09/2110
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Achat, vente de tous produits, matériels, équipement notamment destinés au monde agricole ou rural.
Code APE
0162Z - Activités de soutien à la production animale
Capital social
120000 EUR
Adresse du siège
RTE D'ESPALION 12850 ONET-LE-CHATEAU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES BALQUIERES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHAYRIGUES REMI , ROLAND , JOSEPH
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1976
Commune de résidence
Séverac d'Aveyron
Nom, Prénom(s)
GALY BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Rodez
Dénomination
SARL GEC CONSEIL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Rodez
Dénomination
CABINET DE CONSEILS ASSOCIES MIDI-CENTRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Labège
Dénomination
ALBOUY ASSOCIES AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Rodez
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
03/10/2011
Siret
53457220100026
Code APE
0162Z - Activités de soutien à la production animale
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Achat, vente de tous produits, matériels, équipement notamment destinés au monde agricole ou rural.
Autres Activités
Achat, vente de tous produits, matériels, équipement notamment destinés au monde agricole ou rural.
Adresse
12 AV ALBIPOLE
81150 , TERSSAC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI ALBIPOLE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Siret
53457220100034
Adresse
RTE D'ESPALION
12850 , ONET-LE-CHATEAU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES BALQUIERES
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/06/2014
Siret
53457220100042
Code APE
4621Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
commercialisation d'aliments pour animaux - aliments simples , minéraux vitaminisés, traitements animaux et cultures, engrais et semences
Adresse
ZA LA PLAINE
48500 , BANASSAC-CANILHAC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Banassac
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/05/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/09/2011
Siret
53457220100018
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
RTE DE REQUISTA
81340 , VALENCE-D'ALBIGEOIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
945
Date d'ajout
06/08/2014
Description
Acquisition d'un fonds à compter du 01/06/2014 : L'établissement secondaire situé ZA la Plaine 48500 Banassac est acquis par achat au prix stipulé de 11 400 Euros. Activité : commercialisation d'aliments pour animaux - aliments simples , minéraux vitaminisés, traitements animaux et cultures, engrais et semences Précédent propriétaire : SOCIETE NOUVELLE LOUIS CABIRON - RCS Mende 393 235 775 Publication légale : le Réveil Lozère du 19/06/2014 et du 24/07/2014 Oppositions : au siège du fonds vendu, ZA la Plaine 48500 Banassac
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1533
Date d'ajout
04/06/2014
Description
Transfert du siège social à compter du 15/05/2014 : Ancienne adresse : ZA route de Réquista 81340 Valence-d'Albigeois Nouvelle adresse : route d'Espalion - les Balquières 12850 Onet-le-Château Suite au transfert de siège social, l'établissement sis à Valence d'Albigeois (81340) ZA route de Requista (établissement principal) est maintenu. Changement de dénomination à compter du 15/05/2014 Ancienne : SVSE Nouvelle : NUTALIS
Numéro d'observation
2079
Date d'ajout
21/08/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 24/07/2012 : Nouveau : SARL GEC CONSEIL, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : SAS CABINET MIDI CENTRE, Co-commissaire aux comptes titulaire Nouveau : ALBOUY Stéphane, Commissaire aux comptes suppléant Nouveau : GALY Bernard, Co-commissaire aux comptes suppléant
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
APE 4621 Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail SIRET 534 572 201 00042
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Transfert du siège social dans notre ressort (transfert entrant) de VALENCE D'ALBIGEOIS (81340) ZA route de Réquista à compter du 15/05/2014
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Exploitation d'un ou plusieurs établissements hors du ressort, sans exploitation au siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).