Entreprise : BEHIND THE SCENE - SIREN 534 504 402
Identité
Dénomination
BEHIND THE SCENE
SIREN (siège)
534 504 402
Date d'immatriculation au RNE
13/09/2011
Début d’activité
31/08/2011
Date de fin de la personne morale
12/09/2110
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2012
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Gestion, contrôle et mise en valeur de toutes participations détenues directement ou indirectement par la société, la réalisation de prestations de services au profit des entreprises et de ses filiales.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
19 PL VENDOME 75001 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Attia VICTOR
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
Sarcelles
Nom, Prénom(s)
Cohen EMILE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1958
Commune de résidence
Les Lilas
Nom, Prénom(s)
Naudon SERGE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1972
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/08/2011
Siret
53450440200015
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Gestion, contrôle et mise en valeur de toutes participations détenues directement ou indirectement par la société, la réalisation de prestations de services au profit des entreprises et de ses filiales.
Autres Activités
Gestion, contrôle et mise en valeur de toutes participations détenues directement ou indirectement par la société, la réalisation de prestations de services au profit des entreprises et de ses filiales.
Adresse
19 PL VENDOME
75001 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
17/06/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 17/06/2015 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro P201500301 désigne liquidateur SELARL EMJ en la personne de Me Jean-Charles Demortier 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris, maintient M. Guy Elmalek, juge commissaire, met fin à la mission de l'administrateur Me Gérard Philippot
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
04/02/2015
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 04/02/2015 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201500301 date de cessation des paiements le 21/01/2015, et a désigné juge commissaire : M. Guy Elmalek, administrateur : Me Gérard Philippot 60 rue de Londres 75008 Paris, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELARL EMJ en la personne de Me Jean-Charles Demortier 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris, et a ouvert une période d'observation expirant le 04/06/2015, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).