Entreprise : BABY ONE - SIREN 534 469 713
Identité
Dénomination
BABY ONE
SIREN (siège)
534 469 713
Date d'immatriculation au RNE
07/09/2011
Début d’activité
10/10/2011
Date de fin de la personne morale
06/09/2110
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2011
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
L'accueil de dix enfants de deux mois à quatre ans et toutes les fournitures et prestations de service attachées soit l'animation et l'accompagnement à l'éveil et au développement des enfants, la fourniture des repas, la fourniture du linge et du matériel dédié au repos et à l'hygiène des enfants, l'encadrement et le matériel éducatif et pédagogique des enfants, la fourniture de toute autre prestation et service attachée.
Code APE
8891A - Accueil de jeunes enfants
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
4 RUE JEAN LE ROND D'ALEMBERT 81000 ALBI FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SAVIC FRANCIS , CLAUDE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1962
Commune de résidence
Lescure-d'Albigeois
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/10/2011
Siret
53446971300018
Enseigne
BABY ONE
Code APE
8891A - Accueil de jeunes enfants
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'accueil de dix enfants de deux mois à quatre ans et toutes les fournitures et prestations de service attachées soit l'animation et l'accompagnement à l'éveil et au développement des enfants, la fourniture des repas, la fourniture du linge et du matériel dédié au repos et à l'hygiène des enfants, l'encadrement et le matériel éducatif et pédagogique des enfants, la fourniture de toute autre prestation et service attachée.
Adresse
4 RUE JEAN LE ROND D'ALEMBERT
81000 , ALBI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1520
Date d'ajout
02/06/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/04/2015 : Partant : BRIHIEZ Laurine, Anny, Alexandrine, Gérant Nouveau : SAVIC Francis, Claude, Gérant
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).