Entreprise : LOU LIPPET DEL PROUVENCO - SIREN 534 443 296
Identité
(Entreprise radiée le 07/07/2021)
Dénomination
LOU LIPPET DEL PROUVENCO
SIREN (siège)
534 443 296
Date d'immatriculation au RNE
04/11/2011
Date de fin de la personne morale
03/11/2110
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
6000 EUR
Adresse du siège
6 PL MARECHAL JOFFRE 83630 AUPS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VALVERDE HERVE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1968
Commune de résidence
Aups
Nom, Prénom(s)
CASANOVA NATHALIE , CHRISTINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1969
Commune de résidence
Aups
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/09/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/09/2011
Siret
53444329600015
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
CHE DE VAL SEC
13170 , LES PENNES-MIRABEAU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC ST GEORGES BATIMENT A2
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/07/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/09/2011
Siret
53444329600023
Enseigne
LOU LIPPET DEL PROUVENCO
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
restaurant
Adresse
6 PL MARECHAL JOFFRE
83630 , AUPS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7606
Date d'ajout
07/07/2021
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs Par jugement du Tribunal de Commerce de Draguignan du 06/07/2021Date d'effet : 06/07/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7607
Date d'ajout
07/07/2021
Description
suite jugement du Tribunal de Commerce de Draguignan du 06/07/2021
Numéro d'observation
677
Date d'ajout
20/01/2021
Description
Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée par jugement du Tribunal de Commerce de Draguignan du 19/01/2021 - mandataire liquidateur : SELARL DELORET CONSTANT, prise en la personne de Me Julien CONSTANT - 29, rue Georges Cisson - Centre Hermès - 83300 Draguignan - date de cessation des paiements : 01/10/2020Date d'effet : 19/01/2021
Numéro d'observation
5103
Date d'ajout
28/07/2017
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 23/05/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).