Entreprise : MARGAS NAVAL - SIREN 534 407 689
Identité
Dénomination
MARGAS NAVAL
Sigle
MN
SIREN (siège)
534 407 689
Date d'immatriculation au RNE
02/09/2011
Début d’activité
24/04/2019
Date de fin de la personne morale
01/09/2110
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2013
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Etude réalisation et promotion de concepts industriels et maritimes
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Capital social
300 EUR
Adresse du siège
865 AV DE BRUXELLES 83500 LA SEYNE-SUR-MER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA LES PLAYES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARGAS FREDERIC
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Saint-Cyr-sur-Mer
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
24/04/2019
Siret
53440768900031
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
865 AV DE BRUXELLES
83500 , LA SEYNE-SUR-MER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA LES PLAYES
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/04/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/09/2011
Siret
53440768900015
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Nature de l'établissement
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
108 RUE JOSEPH
83000 , TOULON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/008037
Date d'ajout
08/06/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 28/05/2020 homologuant le plan de continuation. Commissaires à l'exécution du plan : SCP BR Associés prise en la personne de Me Nicolas MALRIC 59 avenue Maréchal Foch 83000 Toulon
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/013627
Date d'ajout
30/07/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 30/07/2019 ordonnant le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 05/03/2020, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F19/003550
Date d'ajout
05/03/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 05/03/2019 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : SCP BR Associés prise en la personne de Me Nicolas MALRIC 59 avenue Maréchal Foch 83000 Toulon. Date de cessation des paiements : 04/03/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).